TORREBELUAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Donoso Cortes, 58
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORREBELUAN SL
CIF B83209361
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TORREBELUAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORREBELUAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Martinez Juan Jose | Liquidador Mancomunado | 22/07/2016 | 22/07/2016 |
Benito Martinez Juan Jose | Administrador Mancomunado | 24/12/2009 | 22/07/2016 |
Benito Martinez Luis | Liquidador Mancomunado | 22/07/2016 | 22/07/2016 |
Benito Martinez Luis | Administrador Mancomunado | 24/12/2009 | 22/07/2016 |
Benito Martinez Juan Jose | Apoderado | 24/12/2009 | |
Benito Martinez Luis | Apoderado | 24/12/2009 | |
Rodriguez Lopez Maria Cristina | Administrador Unico | 24/12/2009 | |
Valls Serra Maria Josefa | Apoderado | 24/12/2009 |
ACTOS BORME DE TORREBELUAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 156, S 8, H M 294590, I/A 9 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 156, S 8, H M 294590, I/A 9 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 156, S 8, H M 294590, I/A 9 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 156, S 8, H M 294590, I/A 9 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-41-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-19-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 156, S 8, H M 294590, I/A 8 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
- C/ DONOSO CORTES 58 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 155, S 8, H M 294590, I/A 7 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 155, S 8, H M 294590, I/A 7 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17193 , F 155, S 8, H M 294590, I/A 7 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28