TORRE PET MEJIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Torremejía
Provincia Badajoz
Razón Social TORRE PET MEJIA SL
CIF B06434575
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 14/12/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORRE PET MEJIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRE PET MEJIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Geromini Lucas | Administrador Unico | 18/11/2010 | 16/07/2014 |
Geronimi Lucas | Administrador Unico | 16/07/2014 | |
Saez Sanchez Jose Luis | Liquidador | 16/07/2014 | 16/07/2014 |
Saez Sanchez Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 22/06/2011 | 16/07/2014 |
Vasco Gordillo Francisco Manuel | Apoderado | 22/06/2011 | 16/07/2014 |
Dattoli Francesco | Administrador Unico | 02/03/2009 | 18/11/2010 |
Canevari Davide | Administrador Unico | 02/03/2009 |
ACTOS BORME DE TORRE PET MEJIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 70, S 8, H BA 15211, I/A 7 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 70, S 8, H BA 15211, I/A 7 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 70, S 8, H BA 15211, I/A 7 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 70, S 8, H BA 15211, I/A 7 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-06
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 69, S 8, H BA 15211, I/A 6 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 69, S 8, H BA 15211, I/A 5 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 69, S 8, H BA 15211, I/A 5 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 69, S 8, H BA 15211, I/A 4 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-06