TORRE BARCELO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose de Agullo, 1
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORRE BARCELO SL
CIF B64026545
Capital Social 564000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/11/2005
Nombres Anteriores
- RESIDENCIAL AURUM SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORRE BARCELO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRE BARCELO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domenech Montagut Casimir | REPR.143 RRM | 04/02/2011 | 22/01/2016 |
Domenech Montagut Casimir | Liquidador | 22/01/2016 | 22/01/2016 |
DURMAL INMUEBLES SL | Administrador Unico | 22/01/2016 | |
DURMAL INMUEBLES SL | Administrador Unico | 04/02/2011 | 21/01/2016 |
Carbo Loza Pedro | REPR.143 RRM | 07/01/2010 | 04/02/2011 |
CARBOINVEST SL | Presidente | 07/01/2010 | 04/02/2011 |
CARBOINVEST SL | Consejero | 07/01/2010 | 04/02/2011 |
Domenech Montagut Casimir | Consejero | 07/01/2010 | 04/02/2011 |
Domenech Montagut Casimir | Consejero Delegado | 07/01/2010 | 04/02/2011 |
ELAND 352 PROMOCIONES SL | Secretario | 07/01/2010 | 04/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORRE BARCELO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 149, S 8, H B 317850, I/A 19 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 149, S 8, H B 317850, I/A 19 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 149, S 8, H B 317850, I/A 19 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- CL JOSEP IRLA I BOSCH 1-3 PLANTA 8 DESPACHO 7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 148, S 8, H B 317850, I/A 18 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:DURMAL INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 148, S 8, H B 317850, I/A 18 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 148, S 8, H B 317850, I/A 18 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 148, S 8, H B 317850, I/A 18 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Capital Anterior: | 2.068.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.504.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 564.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 72,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 147, S 8, H B 317850, I/A 17 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08