TORRAS VALENTI SA - EXTINGUIDA
Municipio Navarcles
Provincia Barcelona
Razón Social TORRAS VALENTI SA
CIF A08051526
Actividad Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Auditor Cruañas Boada Josep
VINCULACIONES DE TORRAS VALENTI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRAS VALENTI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Martinez Jose | REP.ADM.CONC | 10/08/2011 | 15/10/2015 |
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE | Administrador Concursal | 10/08/2011 | 15/10/2015 |
Cruañas Boada Josep | Auditor | 21/01/2011 | 15/10/2015 |
Farres Costafreda Ramon | Administrador Concursal | 10/08/2011 | 15/10/2015 |
Figueras Comas Jose | Administrador Concursal | 10/08/2011 | 15/10/2015 |
Uro Torras Montserrat | Consejero | 10/08/2011 | |
Valenti Vall Josep Maria | Presidente | 10/08/2011 | |
Valenti Vall Josep Maria | Consejero | 10/08/2011 | |
Valenti Vall Josep Maria | Consejero Delegado | 10/08/2011 | |
Vilanova Sagues Anna Maria | Secretario | 10/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORRAS VALENTI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 39, S 8, H B 36752, I/A 67 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 428/2007, AUTO FIRME DE FECHA 16/09/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 39, S 8, H B 36752, I/A 67 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 39, S 8, H B 36752, I/A 67 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 428/2007, AUTO FIRME DE FECHA 30/04/2012 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 24/05/2012, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 39, S 8, H B 36752, I/A 66 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 38, S 8, H B 36752, I/A 65 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 428/2007, AUTO FIRME DE FECHA 09/06/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 38, S 8, H B 36752, I/A 65 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 38, S 8, H B 36752, I/A 65 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 38, S 8, H B 36752, I/A 65 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 38, S 8, H B 36752, I/A 64 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08