TORRALBA VINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Claustre del Carme, 8
Código Postal 07701
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Razón Social TORRALBA VINO SL
CIF B57998601
Capital Social 3999.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORRALBA VINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRALBA VINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paillard Cyril Michel Marie | Administrador Unico | 19/12/2016 | 17/12/2018 |
Perez Malesys Eric Antonio | Apoderado | 19/12/2016 | 17/12/2018 |
Sintes Carreras Pedro Bartolome | Apoderado | 19/12/2016 | 17/12/2018 |
TORRALBA AGRICOLA SL | Socio Unico | 19/12/2016 | 04/01/2017 |
ACTOS BORME DE TORRALBA VINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 9, S 8, H IM 6486, I/A 5 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 9, S 8, H IM 6486, I/A 5 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 9, S 8, H IM 6486, I/A 5 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 9, S 8, H IM 6486, I/A 5 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-07
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 999,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.999,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 8, S 8, H IM 6486, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 8, S 8, H IM 6486, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 8, S 8, H IM 6486, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 8, S 8, H IM 6486, I/A 2 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 6, S 8, H IM 6486, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 6, S 8, H IM 6486, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-07