TORNILLERIA Y SERVICIOS SL
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TORNILLERIA Y SERVICIOS SL
CIF B41111592
Capital Social 396673.2 Euros
Teléfono 95 467 03 00
Página Web www.torsesa.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TORDARAN HOLDING SL
Propietario TORDARAN HOLDING SL
ORGANIGRAMA DE TORNILLERIA Y SERVICIOS SL
VINCULACIONES DE TORNILLERIA Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORNILLERIA Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mena Raposo Jose | Apoderado | 07/12/2023 | |
Vargas Muñoz Antonio | Apoderado | 18/08/2020 | |
TORDARAN HOLDING SL | Socio Unico | 28/07/2015 | |
TORDARAN HOLDING SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | |
AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP | Auditor | 19/09/2011 | |
AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL | Auditor | 26/01/2009 |
ACTOS BORME DE TORNILLERIA Y SERVICIOS SL
- Cese de don Antonio Ildefonso Vargas Martinez como representante persona física y nombramiento como nuevo representante persona física de don Antonio Salvador Vargas Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 50, S 8, H SE 16573, I/A 36 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 50, S 8, H SE 16573, I/A 35 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 49, S 8, H SE 16573, I/A 34 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 49, S 8, H SE 16573, I/A 33 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 49, S 8, H SE 16573, I/A 32 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-41
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Refundición total de estatutos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 45, S 8, H SE 16573, I/A 31 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 94, S 8, H SE 16573, I/A 30 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 93, S 8, H SE 16573, I/A 29 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 93, S 8, H SE 16573, I/A 28 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 93, S 8, H SE 16573, I/A 27 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-41