TORNAVIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fontanella, 59
Código Postal 08204
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social TORNAVIS SL
CIF B60478369
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORNAVIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORNAVIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Qinyou Zhu | Administrador Unico | 22/07/2019 | 20/12/2022 |
Qinyou Zhu | Liquidador | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Xieda Gu | Administrador Solidario | 28/02/2018 | 22/07/2019 |
Junli Chen | Administrador Solidario | 28/02/2018 | 14/03/2018 |
Junli Chen | Administrador Unico | 01/12/2015 | 28/02/2018 |
Yunli Hu | Administrador Unico | 29/07/2014 | 23/04/2015 |
Aguilera Ruano Juan Carlos | Administrador Solidario | 28/10/2010 | 29/07/2014 |
Roman Espinosa Ana Maria | Administrador Solidario | 28/10/2010 | 11/03/2014 |
Castro Balfagon Beatriz | Administrador Unico | 28/10/2010 |
ACTOS BORME DE TORNAVIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 14 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 14 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 14 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON QINYOU ZHU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 13 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 13 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 13 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 78, S 8, H B 105729, I/A 12 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
- EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS.LA GESTION INMOBILIARIA,COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO (NO FINANCIERO) DE INMUEBLES.RESTAURACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 77, S 8, H B 105729, I/A 11 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: XIEDA GU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 77, S 8, H B 105729, I/A 11 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26671 , F 77, S 8, H B 105729, I/A 11 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08