TORNADO FILMS AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Concha Espina, 65
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORNADO FILMS AIE
CIF V87810859
Capital Social 774703.0 Euros
Fecha de Constitución 03/04/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TORNADO FILMS AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORNADO FILMS AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCADIA CAPITAL SL | Socio Miembr | 24/06/2022 | 03/04/2023 |
ARCADIA MOTION PICTURES SL | Socio Miembr | 24/06/2022 | 03/04/2023 |
LAZONA PRODUCCIONES SL | Socio Miembr | 24/06/2022 | 03/04/2023 |
Naranjo Villalonga David | Representante | 08/05/2017 | 03/04/2023 |
Naranjo Villalonga David | Administrador Solidario | 24/06/2022 | 03/04/2023 |
PRIS & BATTY FILMS SL | Socio Miembr | 24/06/2022 | 03/04/2023 |
Salazar Simpson De Laiglesia Gonzalo Luis | Administrador Solidario | 07/10/2022 | 03/04/2023 |
Salazar Simpson De Laiglesia Gonzalo Luis | Liquidador | 03/04/2023 | 03/04/2023 |
Ortiz De Artiñano Erhardt Jaime Ricardo | Apoderado | 12/03/2021 | 10/10/2022 |
Ortiz De Artiñano Erhardt Jaime Ricardo | Administrador Solidario | 24/06/2022 | 07/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORNADO FILMS AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 6 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 6 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 6 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 6 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 5 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 4 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43573 , F 101, S 8, H M 646090, I/A 4 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
- AVDA CONCHA ESPINA 65, - 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35958 , F 39, S 8, H M 646090, I/A 3 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35958 , F 39, S 8, H M 646090, I/A 3 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35958 , F 39, S 8, H M 646090, I/A 3 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28