TORIBOS BALEARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Puigdorfila, 2
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social TORIBOS BALEARES SL
CIF B57343402
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 18/04/2005
VINCULACIONES DE TORIBOS BALEARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORIBOS BALEARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Koslowski Kathe-doris | Apoderado Solidario | 28/04/2009 | 19/04/2013 |
Koslowski Lothar-siegfried | Apoderado Solidario | 28/04/2009 | 19/04/2013 |
Koslowski Ricco-klaus-lothar | Liquidador | 19/04/2013 | 19/04/2013 |
Koslowski Ricco-klaus-lothar | Socio único | 19/04/2013 | |
Koslowski Ricco-klaus-lothar | Administrador Unico | 19/04/2013 |
ACTOS BORME DE TORIBOS BALEARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 166, S 8, H PM 50622, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 166, S 8, H PM 50622, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 166, S 8, H PM 50622, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 166, S 8, H PM 50622, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 166, S 8, H PM 50622, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
Capital Anterior: | 109.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 91,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 165, S 8, H PM 50622, I/A 5 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-07
Capital Anterior: | 309.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 109.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 64,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2131 , F 165, S 8, H PM 50622, I/A 4 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-137-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-124-07