TORDESILLAS SOLAR INFRAESTRUCTURAS COMUNES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 54
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORDESILLAS SOLAR INFRAESTRUCTURAS COMUNES AIE
CIF G97937643
Actividad Actividades de organizaciones empresariales y patronales
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TORDESILLAS SOLAR INFRAESTRUCTURAS COMUNES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORDESILLAS SOLAR INFRAESTRUCTURAS COMUNES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Acacio Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 16/04/2018 | 31/08/2020 |
Olea Aviles Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 16/04/2018 | 31/08/2020 |
Sanmartin Castro Juan Carlos | Apoderado Solidario | 14/03/2017 | 31/08/2020 |
Gil Acacio Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 14/03/2017 | 04/03/2020 |
Galobart Sanchez Marco Jaime | Administrador Solidario | 15/02/2017 | 16/04/2018 |
Olea Aviles Jose Manuel | Administrador Solidario | 15/02/2017 | 16/04/2018 |
EARTH AND WIND ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2016 | 15/02/2017 |
Echegoyen Lewin Rafael Tristan | Administrador Mancomunado | 15/11/2016 | 15/02/2017 |
Arriola Garrote Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 15/11/2016 | 15/11/2016 |
Rios Gil Adalberto | Administrador Unico | 27/11/2009 | 15/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORDESILLAS SOLAR INFRAESTRUCTURAS COMUNES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 47, S 8, H M 640668, I/A 6 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 47, S 8, H M 640668, I/A 6 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 47, S 8, H M 640668, I/A 5 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 47, S 8, H M 640668, I/A 4 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 47, S 8, H M 640668, I/A 4 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 47, S 8, H M 640668, I/A 4 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
- MODIFICACION DEL NIF DE LA SOCIEDAD SIENDO EL CORRECTO V97937643
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 40, S 8, H M 640668, I/A 1M (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 46, S 8, H M 640668, I/A 3 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-28
- C/ MARIA DE MOLINA 54 - 9ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 46, S 8, H M 640668, I/A 2 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8758, L 6045, F 49, S 8, H V 124575, I/A 7 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-46