TORCAL Y LOPEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Sixto Celorrio, 21
Código Postal 50300
Municipio Calatayud
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORCAL Y LOPEZ SL
CIF B99279499
Capital Social 3400.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 20/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Del Rio David
VINCULACIONES DE TORCAL Y LOPEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORCAL Y LOPEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Del Rio David | Administrador Unico | 08/01/2015 | 19/09/2017 |
Lopez Del Rio David | Socio Unico | 08/01/2015 | 19/09/2017 |
Lopez Del Rio David | Liquidador | 19/09/2017 | 19/09/2017 |
Torcal Milla Juan Luis | Administrador Unico | 11/05/2010 | 08/01/2015 |
ACTOS BORME DE TORCAL Y LOPEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 4 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
- PASEO SIXTO CELORRIO 21 3º - IZQUIERDA (CALATAYUD)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 197, S 8, H Z 50104, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3775 , F 196, S 8, H Z 50104, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-50