TORAJA HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Silveria Fañanas, 25
Código Postal 50011
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social TORAJA HOLDINGS SL
CIF B99293292
Capital Social 1293000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORAJA HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORAJA HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arozena Baldarrain Juan Carlos | Liquidador | 31/08/2016 | 13/01/2017 |
Bringier Philippe Andre | Administrador Unico | 19/10/2010 | 31/08/2016 |
ACTOS BORME DE TORAJA HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 128, S 8, H Z 50739, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 127, S 8, H Z 50739, I/A 4 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 127, S 8, H Z 50739, I/A 4 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 127, S 8, H Z 50739, I/A 4 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-50
Capital Anterior: | 1.193.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.293.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 127, S 8, H Z 50739, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-50
Capital Anterior: | 720.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 473.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.193.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 65,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 127, S 8, H Z 50739, I/A 2 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 125, S 8, H Z 50739, I/A 1 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-50
Dirección:C/ SILVERIA FAÑANAS 25 5º A (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:15/09/10
Capital:720.000,00 Euros
Objeto social:La suscripción, tenencia o adquisición por cualquier título de acciones desociedades que no coticen en Bolsa, cuotas y participaciones en empresas, incluso, individuales, entidades, o personas jurídicas de toda clase, civiles o mercantiles, bonos, obligaciones simples o hipotecarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 125, S 8, H Z 50739, I/A 1 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-50