TOPE TOPE SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social TOPE TOPE SA
CIF A58111048
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOPE TOPE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOPE TOPE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espada Serrano Josefina | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 27/05/2010 |
Nuñez Garrido Francisco | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 27/05/2010 |
Nuñez Garrido Francisco | Liquidador | 27/05/2010 | 27/05/2010 |
ACTOS BORME DE TOPE TOPE SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 21, S 8, H B 37200, I/A 9 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 21, S 8, H B 37200, I/A 9 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 21, S 8, H B 37200, I/A 9 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41903 , F 21, S 8, H B 37200, I/A 8 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-08