TOPCLIFF SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 12
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOPCLIFF SERVICES SL
CIF B67135152
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 28/12/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TOPCLIFF SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOPCLIFF SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amir Alroy | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Cubeles Jimenez Jose Antonio | Secretario | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Cubeles Jimenez Jose Antonio | Consejero | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Cubeles Jimenez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Moran Machtey | Consejero | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Moran Machtey | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Moran Machtey | Liquidador | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
Raffaele Basso | Presidente | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Raffaele Basso | Consejero | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
Raffaele Basso | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | 05/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOPCLIFF SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 3 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
- PS DE GRACIA NUM.12-14 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: ARIZEN REAL ESTATE S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 194, S 8, H B 515174, I/A 2 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 193, S 8, H B 515174, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
Dirección:CL GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES NUM.594 P.3 PTA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/12/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES CNAE 4121. LA PROMOCION INMOBILIARIA CNAE 4110 QUE CONSTITUIRA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL. LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE RESTAURANTES, BARES, CAFETERIAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46283 , F 193, S 8, H B 515174, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08