TOP TRES COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isla de Corcega, 7
Código Postal 10004
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social TOP TRES COMUNICACION SL
CIF B10473379
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Fecha de Constitución 03/08/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOP TRES COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP TRES COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Molina Cesar | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Ramirez Molina Cesar | Administrador Unico | 13/09/2023 | 17/01/2024 |
Mendiano Calle Miguel Angel | Administrador Unico | 17/07/2019 | 13/09/2023 |
Garrido Batuecas Maria Milagros | Administrador Unico | 14/09/2016 | 17/07/2019 |
ACTOS BORME DE TOP TRES COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denomina Top Tres Comunicación Sociedad limitada en liquidación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 3 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 3 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 2 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 167, S 8, H CC 14326, I/A 2 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 803, F 164, S 8, H CC 14326, I/A 1 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-10