TOP OF THE TOPS INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Medellin, 4
Código Postal 07006
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOP OF THE TOPS INTERNATIONAL SL
CIF B57708562
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Edición de libros
Fecha de Constitución 22/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOP OF THE TOPS INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP OF THE TOPS INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kern Ralf Michael | Administrador Unico | 10/09/2013 | 19/07/2017 |
Kern Ralf Michael | Liquidador | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
Kern Ralf Michael | Administrador Solidario | 13/05/2011 | 10/09/2013 |
Schneider Thomas | Administrador Solidario | 13/05/2011 | 10/09/2013 |
ACTOS BORME DE TOP OF THE TOPS INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 4 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 4 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 4 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 4 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-07
- C/ MEDELLIN 4 Esc.3 2 C (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 3 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 2 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 2 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 105, S 8, H PM 67551, I/A 2 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 104, S 8, H PM 67551, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-07
Dirección:C/ VICARI JOAQUIM FUSTER 167 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:22/03/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Editar e imprimir publicaciones periódicas, revistas, libros y otros documentos, en cualquier formato, ya sea en sistemas tradicionales -papel- o de nuevas tecnologías, -informática- audiovisuales, cine, música, internet. - Prestar servicios de diseño, marketing y publicidad..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2460 , F 104, S 8, H PM 67551, I/A 1 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-07