TOP BOTTOM LINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Esculls, 1
Código Postal 07007
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOP BOTTOM LINE SL
CIF B57898173
Capital Social 850100.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/01/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOP BOTTOM LINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP BOTTOM LINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Magnes Elizabeth | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 03/06/2020 |
Magnes Raphael-eli- David | Liquidador | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
Magnes Raphael-eli- David | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 03/06/2020 |
Morro Prats Jose Miguel | Administrador Solidario | 07/04/2015 | 23/10/2015 |
BIBILONI & MORRO ASESORES SL | Socio Unico | 07/04/2015 | 20/05/2015 |
ACTOS BORME DE TOP BOTTOM LINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 7 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 7 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 7 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 7 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-07
- C/ ESCULLS 1 2 B - CIUDAD JARDIN (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 6 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 5 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-07
Capital Anterior: | 353.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 497.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 850.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 140,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 219, S 8, H PM 75990, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 350.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 353.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.290,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 218, S 8, H PM 75990, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 218, S 8, H PM 75990, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 218, S 8, H PM 75990, I/A 1 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-07