TOP ARMARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pablo Iglesias, 4
Código Postal 33205
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOP ARMARIOS SL
CIF B52519972
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 20/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Alonso Ana Maria
VINCULACIONES DE TOP ARMARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP ARMARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alonso Ana Maria | Liquidador | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Alvarez Alonso Ana Maria | Socio Unico | 19/11/2019 | 20/12/2022 |
Alvarez Alonso Ana Maria | Administrador Unico | 19/11/2019 | 20/12/2022 |
Alvarez Alonso Ana Maria | Administrador Solidario | 07/07/2014 | 19/11/2019 |
Fernandez Alonso Javier | Administrador Solidario | 07/07/2014 | 19/11/2019 |
ACTOS BORME DE TOP ARMARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 152, S 8, H AS 46899, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 151, S 8, H AS 46899, I/A 1 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-33
Dirección:C/ PABLO IGLESIAS 4 (GIJON)
Comienzo de operaciones:20/06/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 4759. Actuará como mediadora en los puntos 4 y 7. Objeto: 1-Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2-Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3-Actividades inmobiliarias. 4-Mediadora en actividades profesionales. 5-Industrias manufactureras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 151, S 8, H AS 46899, I/A 1 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-33