TOP A DMC VIAJES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 90
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOP A DMC VIAJES SA
CIF A64048325
Actividad Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Fecha de Constitución 15/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Siles Machado Mario Cesar
Propietario TOP ATLANTICO DCM-VIAGENS E TURISMO SA
VINCULACIONES DE TOP A DMC VIAJES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOP A DMC VIAJES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aliguer Dalmau Eulalia | Consejero | 27/12/2010 | 28/11/2011 |
Blasco Hernando Jose Miguel | Secretario No Consejero | 27/12/2010 | 28/11/2011 |
Plamenov Tzanev Valentin | Consejero | 27/12/2010 | 28/11/2011 |
Siles Machado Mario Cesar | Presidente | 27/12/2010 | 28/11/2011 |
Siles Machado Mario Cesar | Consejero | 27/12/2010 | 28/11/2011 |
TOP ATLANTICO DCM-VIAGENS E TURISMO SA | Socio Unico | 02/03/2011 | 28/11/2011 |
Cunha Rosa Costa Ferreria Pedro | Consejero | 27/12/2010 | |
Malheiro Calheiros E Menezes Francisco Maria | Consejero | 27/12/2010 | |
Mangas De Pina Filipe Manuel | Consejero | 27/12/2010 | |
FRANCISCO MARIA GODINHO DE SA NOGUEIRA | Consejero | 08/03/2010 |
ACTOS BORME DE TOP A DMC VIAJES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 98, S 8, H M 505868, I/A 5 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 98, S 8, H M 505868, I/A 5 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 98, S 8, H M 505868, I/A 4 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-8-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 97, S 8, H M 505868, I/A 3 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 97, S 8, H M 505868, I/A 3 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 97, S 8, H M 505868, I/A 3 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
- C/ PRINCESA 90 - 2º 2& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28073 , F 96, S 8, H M 505868, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38158 , F 104, S 8, H B 318273, I/A 4 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08