TONI CARRERAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Razón Social TONI CARRERAS SL
CIF B46665642
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TONI CARRERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TONI CARRERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnau Llopis Isabel | Administrador Solidario | 02/03/2011 | 04/12/2017 |
Arnau Llopis Isabel | Liquidador Solidario | 04/12/2017 | 04/12/2017 |
TORREGROSA ARNAU ANTONIO | Apoderado | 31/03/2017 | 04/12/2017 |
Torregrosa Mari Antonio | Administrador Solidario | 02/03/2011 | 04/12/2017 |
Torregrosa Mari Antonio | Liquidador Solidario | 04/12/2017 | 04/12/2017 |
Torregrosa Mari Antonio | Administrador Unico | 02/03/2011 |
ACTOS BORME DE TONI CARRERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 8 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 8 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 8 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 8 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 8 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 7 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 6 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 6 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815, L 131, F 81, S 8, H V 1970, I/A 6 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-46