TONERMATICA SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social TONERMATICA SL
CIF B73170425
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor Angel Varela Pires
VINCULACIONES DE TONERMATICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TONERMATICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Varela Pires | Auditor | 11/03/2013 | 22/06/2020 |
Francisco Miguel Garcia Leon | Administrador Mancomunado | 05/11/2010 | 22/06/2020 |
Jone Chouza Figueroa | Liquidador | 22/06/2020 | 22/06/2020 |
Jone Chouza Figueroa | Administrador Mancomunado | 05/11/2010 | 27/02/2013 |
Francisco Miguel Garcia Leon | Administrador Solidario | 05/11/2010 | |
Jone Chouza Figueroa | Administrador Solidario | 05/11/2010 |
ACTOS BORME DE TONERMATICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 6 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 6 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 6 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-30
- Oficio remitido por el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia en el que se declara la INSOLVENCIA PROVISIONAL TOTAL en reclamación de 1014 euros provisionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 5 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 4 a (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1859 , F 92, S 8, H MU 38990, I/A 4 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-232-30