TOMBOLAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Lorca, 115
Código Postal 03182
Municipio Torrevieja
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOMBOLAY SL
CIF B53908950
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Fecha de Constitución 22/02/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Espinosa Aramendi Santos
VINCULACIONES DE TOMBOLAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOMBOLAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa Aramendi Santos | Administrador Unico | 02/03/2021 | 14/03/2024 |
Espinosa Aramendi Santos | Liquidador | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
Espinosa Aramendi Santos | Socio Unico | 28/12/2010 | 30/10/2012 |
Espinosa Aramendi Santos | Administrador Unico | 28/12/2010 | 30/10/2012 |
Espinosa Aramendi Santos | Liquidador | 30/10/2012 | 30/10/2012 |
Espinosa Aramendi Santos | Administrador Solidario | 28/12/2010 | |
Palacios Hernandez Antonio | Administrador Solidario | 28/12/2010 |
ACTOS BORME DE TOMBOLAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357 , F 52, S 8, H A 173381, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357 , F 52, S 8, H A 173381, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357 , F 52, S 8, H A 173381, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357 , F 52, S 8, H A 173381, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357 , F 52, S 8, H A 173381, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-03
Dirección:C/ PEDRO LORCA 115 (TORREVIEJA)
Comienzo de operaciones:22/02/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La actividad de atracciones de feria, tómbola y rifas autorizadas, parques de atracciones y organización de eventos, ferias y fiestas populares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357 , F 52, S 8, H A 173381, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 63, S 8, H A 86310, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 63, S 8, H A 86310, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 63, S 8, H A 86310, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 63, S 8, H A 86310, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-03