TOMAS Y BERTOMEU ASOCIADOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sanchis Guarner, 12
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TOMAS Y BERTOMEU ASOCIADOS SLP
CIF B53252714
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOMAS Y BERTOMEU ASOCIADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOMAS Y BERTOMEU ASOCIADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertomeu Blay Jose Luis | Administrador Solidario | 20/02/2014 | 21/03/2024 |
Bertomeu Blay Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
Bertomeu Blay Maria Luisa | Soc.Prof. | 17/02/2014 | 21/03/2024 |
Bertomeu Blay Maria Luisa | Administrador Solidario | 20/02/2014 | 21/03/2024 |
Bertomeu Blay Maria Luisa | Liquidador Mancomunado | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
Gomez Puchol Victor | Socio | 17/02/2014 | 21/03/2024 |
Gomez Puchol Victor | Liquidador Mancomunado | 21/03/2024 | 21/03/2024 |
Bertomeu Blay Jose Luis | Administrador Unico | 20/02/2014 |
ACTOS BORME DE TOMAS Y BERTOMEU ASOCIADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 69, S 8, H A 46345, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 69, S 8, H A 46345, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 69, S 8, H A 46345, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 69, S 8, H A 46345, I/A 8 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 59, S 8, H A 46345, I/A 7 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 59, S 8, H A 46345, I/A 7 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 59, S 8, H A 46345, I/A 7 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-03
Soc.Prof.
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 59, S 8, H A 46345, I/A 6 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 59, S 8, H A 46345, I/A 6 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-03