TOMAS ELLACURIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Novia Salcedo, 10
Código Postal 48012
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TOMAS ELLACURIA SA
CIF A48286611
Actividad Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOMAS ELLACURIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOMAS ELLACURIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ereño Gorrochategui Pedro Jose | Administrador Solidario | 27/07/2010 | 06/02/2012 |
Mateus Bartra Marcos | Liquidador | 06/02/2012 | 06/02/2012 |
Mateus Bartra Marcos | Administrador Solidario | 27/07/2010 | 06/02/2012 |
ACTOS BORME DE TOMAS ELLACURIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 164, S 8, H BI 13200, I/A 12 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 164, S 8, H BI 13200, I/A 12 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 164, S 8, H BI 13200, I/A 12 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 164, S 8, H BI 13200, I/A 12 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 164, S 8, H BI 13200, I/A 11 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-153-48