TOLOSA Y VALIENTE SA
Municipio Casas-Ibáñez
Provincia Albacete
Razón Social TOLOSA Y VALIENTE SA
CIF A02000875
Actividad Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
Fecha de Constitución 01/07/1966
Teléfono 96 758 60 02
Página Web www.tolvasa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Valiente Rasines Antonio Luis
Auditor Sanchez Fajardo Tarsicio
ORGANIGRAMA DE TOLOSA Y VALIENTE SA
VINCULACIONES DE TOLOSA Y VALIENTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOLOSA Y VALIENTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Gonzalez Juan Antonio | Consejero Delegado | 27/07/2023 | |
Gomez Gonzalez Juan Antonio | Consejero | 27/07/2023 | |
Tolosa Almendros Marta | Director | 27/07/2023 | |
Gomez Navalon Jose | Consejero | 04/08/2022 | |
Gomez Navalon Jose | Secretario | 04/08/2022 | |
Salazar Tolosa Martin | Consejero | 04/08/2022 | |
Sotos Lopez Antonio | Vicepresidente | 04/08/2022 | |
Sotos Lopez Antonio | Consejero | 04/08/2022 | |
Tolosa Almendros Victor Manuel | Consejero | 04/08/2022 | |
Tolosa Carrion Juan Victor | Consejero | 04/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOLOSA Y VALIENTE SA
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 10.- La gestión y administración de la sociedad corresponde al Consejo de Administración, compuesto por NUEVE miembros, designados por la Junta General. Los consejeros ejercerán su cargo por plazo de cinco años, sin perjuicio de su reelección, una o más veces por periodos iguales, de su renuncia o dimisión y de su separación que podrá acordarse en c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 175, S 8, H AB 1754, I/A 39 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-02
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 175, S 8, H AB 1754, I/A 39 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-02
Consejero Delegado
Consejero
Director
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 175, S 8, H AB 1754, I/A 39 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 175, S 8, H AB 1754, I/A 39 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-02
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 175, S 8, H AB 1754, I/A 38 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-02
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 175, S 8, H AB 1754, I/A 38 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-02
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 174, S 8, H AB 1754, I/A 37 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-02
Apoderado
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 174, S 8, H AB 1754, I/A 37 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-02
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 174, S 8, H AB 1754, I/A 36 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023, L 787, F 174, S 8, H AB 1754, I/A 36 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-02