TOLEDANA REAL STATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Madrid, 134
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOLEDANA REAL STATE SL
CIF B84775493
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/07/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOLEDANA REAL STATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOLEDANA REAL STATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Herrero Antonio | Liquidador Solidario | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
Sanchez Herrero Antonio | Administrador Solidario | 17/12/2012 | 28/12/2018 |
Sanz Perez Tomas | Liquidador Solidario | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
Sanz Perez Tomas | Administrador Solidario | 17/12/2012 | 28/12/2018 |
Villapalos Aguilar Francisco Javier | Liquidador Solidario | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
Villapalos Aguilar Francisco Javier | Administrador Solidario | 17/12/2012 | 28/12/2018 |
Hernandez Hernandez Angel Antolin | Administrador Unico | 10/02/2012 | 17/12/2012 |
Sanz Perez Tomas | Administrador Unico | 10/02/2012 |
ACTOS BORME DE TOLEDANA REAL STATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
- AVDA DE MADRID 134 (ARGANDA DEL REY)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23116 , F 25, S 8, H M 414288, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28