TOLE VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 50
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOLE VENTURES SL
CIF B67210559
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/04/2018
Nombres Anteriores
- SHARING BENEFITS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Raurich Marcet Antonio
VINCULACIONES DE TOLE VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOLE VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Raurich Marcet Antonio | Administrador Unico | 08/06/2021 | 11/03/2022 |
Leonardo Saroni | Administrador Solidario | 29/08/2018 | 08/06/2021 |
Raurich Marcet Antonio | Administrador Solidario | 29/08/2018 | 08/06/2021 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Unico | 08/05/2018 | 29/08/2018 |
ACTOS BORME DE TOLE VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46523 , F 216, S 8, H B 518840, I/A 4 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46523 , F 216, S 8, H B 518840, I/A 3 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46523 , F 216, S 8, H B 518840, I/A 3 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
- LA AGRUPACION O UNIFICACION DE LAS INVERSIONES EN EMPRESAS.INVERSIONES INMOBILIARIAS,GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA,ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A EXCEPCION DEL FINANCIERO Y DE CONSULTORIA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 86, S 8, H B 518840, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
- CL MUNTANER Num.50 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 86, S 8, H B 518840, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
- TOLE VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 86, S 8, H B 518840, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 86, S 8, H B 518840, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 86, S 8, H B 518840, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 86, S 8, H B 518840, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: SHARING BENEFITS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46403 , F 85, S 8, H B 518840, I/A 1 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-08