TOKI SOLAR INVERSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 9
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOKI SOLAR INVERSION SL
CIF B90388794
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 10/07/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOKI SOLAR INVERSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOKI SOLAR INVERSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ventura Escacena Jaime | Administrador Unico | 04/08/2020 | 14/12/2022 |
Ventura Escacena Jaime Manuel | Liquidador Unico | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
Garrido Salgado Carlos | Administrador Unico | 02/08/2018 | 04/08/2020 |
SOLAR ASSET MANAGEMENT SL | Socio Unico | 02/08/2018 | 04/08/2020 |
ACTOS BORME DE TOKI SOLAR INVERSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 2 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 2 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 220, S 8, H SE118678, I/A 2 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 219, S 8, H SE118678, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 219, S 8, H SE118678, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-41