TOGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Solades, 12
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Razón Social TOGER SL
CIF B12087722
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marco Rubert Elisa | Administrador Solidario | 13/01/2022 | 06/06/2022 |
Moreno Llido Tomas Vicente | Administrador Solidario | 13/01/2022 | 06/06/2022 |
Boix Sos Monica | Consejero | 13/01/2022 | |
Marco Rubert Elisa | Presidente | 24/12/2020 | 13/01/2022 |
Marco Rubert Elisa | Consejero Delegado | 24/12/2020 | 13/01/2022 |
Marco Rubert Elisa | Consejero | 24/12/2020 | 13/01/2022 |
Moreno Llido Tomas Vicente | Consejero | 13/01/2022 | |
Moreno Llido Tomas Vicente | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2022 | |
Moreno Llido Tomas Vicente | Secretario | 13/01/2022 | |
Sos Garcia Fernando | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 202, S 8, H CS 5854, I/A 7 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOGER SL
Nif:B12087722
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:FRANCISCO GIL MONZO
Fecha de Resolución:13/04/2022
Número Procedimiento Concursal:000152/2022
Datos Registrales:
Tomo:
649
Libro:
216
Folio:
202
Hoja:
8-5854
Inscripción:
7
Fecha Inscripción06/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 202, S 8, H CS 5854, I/A 7 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TOGER SL
Nif:B12087722
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:FRANCISCO GIL MONZO
Fecha de Resolución:13/04/2022
Número Procedimiento Concursal:000152/2022
Datos Registrales:
Tomo:
649
Libro:
216
Folio:
202
Hoja:
8-5854
Inscripción:
7
Fecha Inscripción06/06/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 202, S 8, H CS 5854, I/A 7 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-12
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 201, S 8, H CS 5854, I/A 6 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 201, S 8, H CS 5854, I/A 6 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-12
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 201, S 8, H CS 5854, I/A 6 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 201, S 8, H CS 5854, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-12
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 649, L 216, F 201, S 8, H CS 5854, I/A 5 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-12
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-12