TODRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Maestranza Aerea, 9
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TODRA SL
CIF B41470329
Capital Social 304988.76 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TODRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TODRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBOREO SL | Administrador Unico | 23/08/2013 | 30/11/2018 |
ARBOREO SL | Administrador Unico | 30/11/2018 | |
Molina Orta Rodrigo | Administrador Unico | 03/08/2010 | 23/08/2013 |
Gil Arevalo Juan Norberto | Administrador Unico | 03/08/2010 |
ACTOS BORME DE TODRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 11, S 8, H SE 2552, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 11, S 8, H SE 2552, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 11, S 8, H SE 2552, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 10, S 8, H SE 2552, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-41
Capital Anterior: | 4.989,96 | Euros |
Aumento de capital: | 299.998,80 | Euros |
Capital Actual: | 304.988,76 | Euros |
Porcentaje: | 6.012,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 10, S 8, H SE 2552, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 9, S 8, H SE 2552, I/A 6 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-41
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.983,96 | Euros |
Capital Actual: | 4.989,96 | Euros |
Porcentaje: | 66,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 9, S 8, H SE 2552, I/A 6 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 9, S 8, H SE 2552, I/A 5 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 9, S 8, H SE 2552, I/A 5 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-41