TODO SUR DE COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Conde del Valle de Suchil, 19
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TODO SUR DE COMUNICACION SL
CIF B91399089
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 22/10/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TODO SUR DE COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TODO SUR DE COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nevado Infante Jose | Administrador Unico | 19/10/2020 | 31/10/2022 |
Nevado Infante Jose | Liquidador | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
Nevado Infante Jose | Consejero | 05/03/2020 | 19/10/2020 |
Nevado Lopez Jose Alejandro | Presidente | 05/03/2020 | 19/10/2020 |
Nevado Lopez Jose Alejandro | Consejero Delegado | 05/03/2020 | 19/10/2020 |
Nevado Lopez Jose Alejandro | Consejero | 05/03/2020 | 19/10/2020 |
Nevado Lopez Paula -azahara | Secretario | 05/03/2020 | 19/10/2020 |
Nevado Lopez Paula -azahara | Consejero | 05/03/2020 | 19/10/2020 |
Nevado Infante Jose | Administrador Unico | 05/03/2020 |
ACTOS BORME DE TODO SUR DE COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 6 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 6 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 6 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 6 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el artículo 10 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 108, S 8, H M 422717, I/A 5 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 107, S 8, H M 422717, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23557 , F 107, S 8, H M 422717, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28