TODO OROMANIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ronda del Salvador, 94
Código Postal 10600
Municipio Plasencia
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social TODO OROMANIA SL
CIF B86595329
Capital Social 27000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 21/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TODO OROMANIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TODO OROMANIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domingo De Santos Vicente | Liquidador Solidario | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Domingo Gimeno Marta | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 29/01/2024 |
Domingo Gimeno Marta | Liquidador Solidario | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Gimeno Ribote Cecilia | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 29/01/2024 |
Gimeno Ribote Cecilia | Administrador Unico | 16/06/2016 | 29/01/2024 |
Gimeno Ribote Cecilia | Liquidador Solidario | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Domingo De Santos Vicente | Administrador Unico | 16/01/2013 | 16/06/2016 |
ACTOS BORME DE TODO OROMANIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065, L 892, F 90, S 8, H CC 16087, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065, L 892, F 90, S 8, H CC 16087, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-10
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065, L 892, F 90, S 8, H CC 16087, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-10
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065, L 892, F 90, S 8, H CC 16087, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065, L 892, F 90, S 8, H CC 16087, I/A 3 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-10
Capital Anterior: | 90.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 63.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 221, S 8, H V 171686, I/A 3 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-46
- AVDA BARON DE CARCER 28 BAJO (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 221, S 8, H V 171686, I/A 2 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 32, S 8, H M 551512, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 32, S 8, H M 551512, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
- C/ ALCALA, NUMERO 371, 3º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30648 , F 31, S 8, H M 551512, I/A 3 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28