TODO EN CASA CUIDADO Y REPARACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ventura de la Vega, 7
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TODO EN CASA CUIDADO Y REPARACION SL
CIF B85951986
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 03/05/2010
Nombres Anteriores
- PROMOCIONES ECOLOGICAS DE LA BIOMASA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TODO EN CASA CUIDADO Y REPARACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TODO EN CASA CUIDADO Y REPARACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Porres Javier Pedro | Liquidador | 02/10/2015 | 02/10/2015 |
Martinez Porres Javier Pedro | Administrador Unico | 29/09/2010 | 02/10/2015 |
Martinez Gil Javier Jesus | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 29/09/2010 |
Martinez Porres Javier Pedro | Administrador Solidario | 17/05/2010 | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE TODO EN CASA CUIDADO Y REPARACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 59, S 8, H M 495932, I/A 4 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 59, S 8, H M 495932, I/A 4 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 59, S 8, H M 495932, I/A 4 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 59, S 8, H M 495932, I/A 4 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
- EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, FONTANERIA, SISTEMAS DE CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, ASCENSORES, Y CUALQUIER OTRA INSTALACION PROPIA DE UN EDIFICIO, ASI COMO LA ALBAÑILERIA Y LAS REFORMAS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 58, S 8, H M 495932, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
- TODO EN CASA CUIDADO Y REPARACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 58, S 8, H M 495932, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 58, S 8, H M 495932, I/A 2 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 58, S 8, H M 495932, I/A 2 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 58, S 8, H M 495932, I/A 2 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 56, S 8, H M 495932, I/A 1 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28