TOCYFE SL - EXTINGUIDA
Municipio Arteixo
Provincia A Coruña
Razón Social TOCYFE SL
CIF B15991540
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Prada Maria Elena
VINCULACIONES DE TOCYFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOCYFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Prada Maria Elena | Socio Unico | 23/08/2016 | 07/10/2021 |
Fernandez Prada Maria Elena | Administrador Unico | 23/08/2016 | 07/10/2021 |
Fernandez Prada Maria Elena | Liquidador | 07/10/2021 | 07/10/2021 |
Carro Vazquez Francisco | Administrador Unico | 23/08/2016 |
ACTOS BORME DE TOCYFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 66, S 8, H C 35699, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-15