TOBEDAG INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TOBEDAG INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bautista Claver Angel
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TOBEDAG INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOBEDAG INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Anton Jose Luis | Consejero | 18/07/2011 | 27/11/2013 |
Bautista Claver Angel | Presidente | 18/07/2011 | 27/11/2013 |
Bautista Claver Angel | Consejero | 18/07/2011 | 27/11/2013 |
Carballas Valera Ramon | Vicesecretario No Consejero | 10/05/2012 | 27/11/2013 |
Gomez Garcia Elena | Secretario No Consejero | 26/05/2011 | 27/11/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 26/10/2010 | 27/11/2013 |
Miedes Per Alberto | Consejero | 18/07/2011 | 27/11/2013 |
Agustin Andres Jose | Presidente | 18/07/2011 | |
Agustin Andres Jose | Consejero | 18/07/2011 | |
Agustin Hernandez Luis | Consejero | 18/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOBEDAG INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 210, S 8, H M 440351, I/A 9 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 210, S 8, H M 440351, I/A 9 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 210, S 8, H M 440351, I/A 8 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 210, S 8, H M 440351, I/A 7 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 210, S 8, H M 440351, I/A 6 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 209, S 8, H M 440351, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 209, S 8, H M 440351, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 209, S 8, H M 440351, I/A 4 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24477 , F 209, S 8, H M 440351, I/A 4 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28