TOALLAS LA BRUJA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra D'Alcoi, 28
Código Postal 46860
Municipio Albaida
Provincia Valencia
Razón Social TOALLAS LA BRUJA SA
CIF A46354320
Capital Social 698668.51 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Administrador único
Auditor DOLMAR AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TOALLAS LA BRUJA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOALLAS LA BRUJA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bacete Segura Jaime | Auditor Suplente | 01/10/2010 | 16/07/2024 |
Blasco Moya Ramon | Administrador Unico | 10/02/2021 | 16/07/2024 |
Blasco Moya Ramon | Apoderado | 24/06/2010 | 16/07/2024 |
Blasco Moya Ramon | Liquidador Unico | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
DOLMAR AUDITORES SL | Auditor | 29/04/2016 | 16/07/2024 |
Blasco Borrell Ramon | Administrador Unico | 19/08/2010 | 10/02/2021 |
Martinez Martinez Pedro Jose | Auditor | 01/10/2010 | 29/04/2016 |
ACTOS BORME DE TOALLAS LA BRUJA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 4067, I/A 17 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 4067, I/A 17 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 4067, I/A 17 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 4067, I/A 17 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 4067, I/A 17 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 152, S 8, H V 4067, I/A 15 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 152, S 8, H V 4067, I/A 15 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Capital Anterior: | 90.150,00 | Euros |
Aumento de capital: | 608.518,51 | Euros |
Capital Actual: | 698.668,51 | Euros |
Porcentaje: | 675,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 152, S 8, H V 4067, I/A 14 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 152, S 8, H V 4067, I/A 13 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2964, L 280, F 152, S 8, H V 4067, I/A 13 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46