TMD SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ EXTREMADURA 108 - PARQUE EMPRESARIAL LOS LLANOS
Código Postal 41909
Municipio Salteras
Provincia Sevilla
Razón Social TMD SPORT SL
CIF B90268418
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 01/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TMD SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TMD SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morera Bielsa Mariano | Apoderado | 15/12/2016 | 26/10/2020 |
Morera Bielsa Mariano | Liquidador Unico | 26/10/2020 | 26/10/2020 |
Rangel Enriquez Valentin | Administrador Unico | 08/06/2016 | 26/10/2020 |
ACTOS BORME DE TMD SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 58, S 8, H SE109820, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 58, S 8, H SE109820, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 58, S 8, H SE109820, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 58, S 8, H SE109820, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 58, S 8, H SE109820, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 57, S 8, H SE109820, I/A 2 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 53, S 8, H SE109820, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 53, S 8, H SE109820, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Dirección:C/ EXTREMADURA 108 - PARQUE EMPRESARIAL LOS LLANOS (SALTERAS)
Comienzo de operaciones:01/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto: CNAE actividad principal: 4619, intermediarios del comercio de productos diversos. 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 53, S 8, H SE109820, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41