TLIET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ondarroa, 6
Código Postal 48004
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TLIET SL
CIF B95706719
Capital Social 3120.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 20/12/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TLIET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TLIET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Fernandez Susana | Liquidador | 23/02/2022 | 23/02/2022 |
Diez Fernandez Susana | Administrador Solidario | 30/07/2013 | 23/02/2022 |
Martinez Velez German | Apoderado | 02/04/2013 | 23/02/2022 |
Martinez Velez German | Administrador Solidario | 30/07/2013 | 23/02/2022 |
Garcia Martin Victor Jose | Administrador Solidario | 30/07/2013 | 19/06/2020 |
Garcia Martin Victor Jose | Socio Unico | 26/12/2012 | 30/07/2013 |
Garcia Martin Victor Jose | Administrador Unico | 26/12/2012 | 30/07/2013 |
ACTOS BORME DE TLIET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 89, S 8, H BI 61379, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 89, S 8, H BI 61379, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 89, S 8, H BI 61379, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 89, S 8, H BI 61379, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-48
- la inscripción que se publicó con fecha 30 de julio de 2013 le corresponte la inscripción 3ª y la de fecha 19 de junio de 2020 es la inscripción 4ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 89, S 8, H BI 61379, I/A 4 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 89, S 8, H BI 61379, I/A 4 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 88, S 8, H BI 61379, I/A 4 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 88, S 8, H BI 61379, I/A 4 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 88, S 8, H BI 61379, I/A 4 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5336 , F 88, S 8, H BI 61379, I/A 4 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-48