TITULOS GALICIA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TITULOS GALICIA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE SA
CIF A36681450
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TITULOS GALICIA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TITULOS GALICIA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BSN GESTION SA | Apoderado | 09/12/2022 | |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 04/09/2015 | 09/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/08/2009 | 09/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 23/05/2022 | 09/12/2022 |
Hernandez Garcia Simon | Consejero | 17/10/2012 | 09/12/2022 |
Hernandez Garcia Simon | Secretario | 17/10/2012 | 09/12/2022 |
Hernandez Garcia Simon | Liquidador Suplente | 09/12/2022 | 09/12/2022 |
Hernandez Sobrino Cristina | Consejero | 22/10/2013 | 09/12/2022 |
Hernandez Sobrino David | Consejero | 22/10/2013 | 09/12/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/09/2017 | 09/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TITULOS GALICIA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 15 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 15 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 15 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 15 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 15 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 14 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 60, S 8, H M 552532, I/A 13 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 59, S 8, H M 552532, I/A 12 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 59, S 8, H M 552532, I/A 11 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30705 , F 59, S 8, H M 552532, I/A 10 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28