TITIFOUR TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TITIFOUR TRADING SL
CIF B84898725
Capital Social 533000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/11/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TITIFOUR TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TITIFOUR TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ross Benjamin David | Consejero | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Ross Benjamin David | Vicepresidente | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Ross Elsie Rachel Mary | Consejero | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Ross Henrietta Georgia | Consejero | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Ross Henrietta Georgia | Liquidador | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
Ross Oliver James Carl | Consejero | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Ross Oliver James Carl | Consejero Delegado | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Ross Oliver James Carl | Presidente | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
Torrente Leguina Jose Antonio | Secretario No Consejero | 11/02/2022 | 11/10/2023 |
De Villarreal Garcia Leticia | Administrador Unico | 11/02/2022 |
ACTOS BORME DE TITIFOUR TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 6 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 6 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 6 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 6 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 5 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 5 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 107, S 8, H M 421480, I/A 5 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
- La administradora única de la sociedad de esta hoja ha cambiado el orden de sus apellidos siendo actualmente "DE VILLARREAL GARCIA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 103, S 8, H M 421480, I/A 1 M (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
Capital Anterior: | 508.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 533.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23495 , F 106, S 8, H M 421480, I/A 4 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28