TIRO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Calderon de la Barca, 25
Código Postal 03004
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TIRO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES SL
CIF B54430228
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ibañez Gosalvez Javier Francisco
VINCULACIONES DE TIRO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIRO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibañez Gosalvez Javier Francisco | Liquidador | 05/06/2012 | 05/06/2012 |
Ibañez Gosalvez Javier Francisco | Socio Unico | 03/07/2009 | 05/06/2012 |
Ibañez Gosalvez Javier Francisco | Administrador Unico | 03/07/2009 | 05/06/2012 |
ACTOS BORME DE TIRO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 132, S 8, H A 117700, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 132, S 8, H A 117700, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 132, S 8, H A 117700, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 132, S 8, H A 117700, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 131, S 8, H A 117700, I/A 1 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 131, S 8, H A 117700, I/A 1 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-03
Dirección:C/ CALDERON DE LA BARCA 25 6 D (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:15/06/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La intermediación en la elaboración y estudio de proyectos inmobiliarios, urbanísticos, comerciales y de reforma o decoración de inmuebles, y en la prestación de los servicios de dirección de obras y proyectos y de asistencia técnica, todo ello en el ámbito urbano y rural. Construcción de todo tipo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 131, S 8, H A 117700, I/A 1 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-03