TIPUANA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TIPUANA INVERSIONES SICAV
Capital Social 2.4E7 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TIPUANA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIPUANA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Amat Bañon Araceli | Presidente | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
Aguilar Amat Bañon Araceli | Consejero | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
FEAR XXI SL | Secretario | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
FEAR XXI SL | Consejero | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
Flores Aguilar Amat Fernando | Representante | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
Flores Aguilar Amat Fernando | Liquidador | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
Flores Sintas Fernando | Consejero | 30/04/2015 | 14/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TIPUANA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 70, S 8, H M 600779, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 70, S 8, H M 600779, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 70, S 8, H M 600779, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 70, S 8, H M 600779, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 69, S 8, H M 600779, I/A 5 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 69, S 8, H M 600779, I/A 5 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 69, S 8, H M 600779, I/A 4 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 69, S 8, H M 600779, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 69, S 8, H M 600779, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 69, S 8, H M 600779, I/A 2 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-28