TIMPASA BCN SL - EXTINGUIDA
Municipio Martorelles
Provincia Barcelona
Razón Social TIMPASA BCN SL
CIF B64029242
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 03/11/2005
VINCULACIONES DE TIMPASA BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIMPASA BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2010 | 13/12/2023 |
Clara Conti | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
Clara Conti | Liquidador | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Navarro Puig Pedro | Apoderado Solidario | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
Parra Bello Noelia | Apoderado Solidario | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL | Auditor | 25/01/2016 | 13/12/2023 |
ACTOS BORME DE TIMPASA BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 184, S 8, H B 318067, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Apoderado Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 184, S 8, H B 318067, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 184, S 8, H B 318067, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 183, S 8, H B 318067, I/A 4 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38072 , F 183, S 8, H B 318067, I/A 3 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08