TIKITON MUSICA ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Antequera
Provincia Málaga
Razón Social TIKITON MUSICA ANDALUCIA SL
CIF B92897214
Actividad Artes escénicas
Fecha de Constitución 20/11/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TIKITON MUSICA ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIKITON MUSICA ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Martin Antonio | Liquidador | 24/02/2011 | 24/02/2011 |
Blanco Martin Antonio | Administrador Solidario | 14/07/2009 | 24/02/2011 |
Perez Perez Luis | Administrador Solidario | 14/07/2009 | 24/02/2011 |
Blanco Martin Antonio | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2009 | |
Blanco Martin Antonio | Presidente | 14/07/2009 | |
Blanco Martin Antonio | Consejero | 14/07/2009 | |
Morente Lopez Francisco | Consejero | 14/07/2009 | |
Navarro Del Pino Antonio De Paula | Consejero | 14/07/2009 | |
Perez Perez Luis | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2009 | |
Perez Perez Luis | Secretario | 14/07/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TIKITON MUSICA ANDALUCIA SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 3343, F 159, S 8, H MA 95060, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 3343, F 159, S 8, H MA 95060, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 3343, F 159, S 8, H MA 95060, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 3343, F 159, S 8, H MA 95060, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-42-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-42-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-140-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 3343, F 158, S 8, H MA 95060, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 3343, F 158, S 8, H MA 95060, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-29