TIGER-ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marcelino Alvarez, 48
Código Postal 50012
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social TIGER-ENGINEERING SL
CIF B99348559
Capital Social 238400.0 Euros
Fecha de Constitución 20/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TIGER-ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIGER-ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorente Redondo Antonio | Apoderado | 27/08/2012 | 22/11/2017 |
VALINER SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | 22/11/2017 |
VALINER SL | Liquidador | 22/11/2017 | 22/11/2017 |
PINARES DE VENECIA SL | Administrador Solidario | 03/08/2012 | 28/01/2014 |
Traid Villarroya Jesus | Administrador Solidario | 03/08/2012 | 28/01/2014 |
ACTOS BORME DE TIGER-ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-50
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 218.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 238.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.092,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 28, S 8, H Z 53631, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-50
- Importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios. Importación y exportación de todo tipo de maquinaria industrial. Compraventa, mantenimiento y reparación de todo tipo de maquinaria usada, de cualquier actividad. Transporte de mercancías por carretera, tanto nacional como internacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 27, S 8, H Z 53631, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-50