TIERRA Y SAVIA-PROMOCION AMBIENTAL E INTERPRETACION DEL PATRIMONIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Costa, 27
Código Postal 35007
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social TIERRA Y SAVIA-PROMOCION AMBIENTAL E INTERPRETACION DEL PATRIMONIO SL
CIF B35877679
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/11/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Rodriguez Jose Carlos
VINCULACIONES DE TIERRA Y SAVIA-PROMOCION AMBIENTAL E INTERPRETACION DEL PATRIMONIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIERRA Y SAVIA-PROMOCION AMBIENTAL E INTERPRETACION DEL PATRIMONIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Rodriguez Jose Carlos | Liquidador | 12/04/2016 | 12/04/2016 |
Perez Rodriguez Jose Carlos | Administrador Unico | 22/09/2009 | 12/04/2016 |
Perez Rodriguez Jose Carlos | Socio Unico | 22/09/2009 | 12/04/2016 |
Martin Garcia Guacimara | Administrador Mancomunado | 22/09/2009 | 22/09/2009 |
Perez Rodriguez Jose Carlos | Administrador Mancomunado | 22/09/2009 | 22/09/2009 |
ACTOS BORME DE TIERRA Y SAVIA-PROMOCION AMBIENTAL E INTERPRETACION DEL PATRIMONIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-2-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 5 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 5 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 5 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 224, S 8, H GC 36149, I/A 5 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-35