TIENDAS PAUCAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Hospital Militar, 33
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social TIENDAS PAUCAM SL
CIF B47665476
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 01/07/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TIENDAS PAUCAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIENDAS PAUCAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mier Cacicedo Leopoldo | Liquidador Solidario | 12/09/2013 | 12/09/2013 |
Mier Cacicedo Leopoldo | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 12/09/2013 |
Valiente Castaño Juan Antonio | Liquidador Solidario | 12/09/2013 | 12/09/2013 |
Valiente Castaño Juan Antonio | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 12/09/2013 |
Mier Cacicedo Leopoldo | Administrador Unico | 27/07/2010 | 13/06/2011 |
ACTOS BORME DE TIENDAS PAUCAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 3 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 3 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-47
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 3 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 3 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-47
- Compraventa de oro, plata, metales preciosos, artículos de joyería, relojería, platería y bisutería. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas commemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigÕedades. Compraventa de artículos de menaje y ferretería, de adorno, regalo y rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 2, S 8, H VA 23347, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 1, S 8, H VA 23347, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-47
Dirección:C/ GARCIA MORATO 33 (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:01/07/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La compraventa al por menor y al por mayor de productos alimenticios, golosinas y cualquier otro tipo de bienes de similar naturaleza. Compraventa alpor menor y al por mayor de todo tipo de regalos. Etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 1, S 8, H VA 23347, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-47