TIENDAS MERCAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jovellanos, 25
Código Postal 29130
Municipio Alhaurín de la Torre
Provincia Málaga
Razón Social TIENDAS MERCAMAR SL
CIF B93271690
Capital Social 5236.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 16/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Cobos Miguel
VINCULACIONES DE TIENDAS MERCAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIENDAS MERCAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Cobos Miguel | Socio Unico | 18/03/2015 | 11/07/2023 |
Rodriguez Cobos Miguel | Administrador Unico | 18/03/2015 | 11/07/2023 |
Rodriguez Cobos Miguel | Socio único | 11/07/2023 | |
Rodriguez Cobos Miguel | Liquidador | 11/07/2023 | 11/07/2023 |
Rico Garcia Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/08/2013 | 18/03/2015 |
Rodriguez Cobos Miguel | Administrador Solidario | 08/08/2013 | 18/03/2015 |
ACTOS BORME DE TIENDAS MERCAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 3 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 3 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 3 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 3 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-29
- C/ JOVELLANOS 25 1º D (ALHAURIN DE LA TORRE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 2 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 2 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 2 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 2 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 101, S 8, H MA119405, I/A 2 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171, L 4078, F 100, S 8, H MA119405, I/A 1 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-29