TICINBOX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av de Sant Bernat Calvó, 39
Código Postal 43205
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TICINBOX SL
CIF B55530877
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 18/12/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TICINBOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TICINBOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Anguera Maria Elena | Administrador Solidario | 02/05/2013 | 27/12/2016 |
Soler Anguera Maria Elena | Apoderado | 02/05/2013 | 27/12/2016 |
Sugrañes Llaurado Francesc | Administrador Solidario | 02/05/2013 | 27/12/2016 |
Soler Anguera Maria Elena | Administrador Unico | 27/01/2011 | 02/05/2013 |
Domingo Porqueras Sergi | Apoderado Solidario | 27/01/2011 | 15/04/2013 |
Baiges Vidal Anna | Apoderado Solidario | 27/01/2011 | 02/06/2011 |
ACTOS BORME DE TICINBOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 76, S 8, H T 42245, I/A 7 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 76, S 8, H T 42245, I/A 7 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 75, S 8, H T 42245, I/A 6 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 75, S 8, H T 42245, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 75, S 8, H T 42245, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 75, S 8, H T 42245, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 75, S 8, H T 42245, I/A 4 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 74, S 8, H T 42245, I/A 3 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2594 , F 72, S 8, H T 42245, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-43