TICIA 46 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ticia, 46
Código Postal 08035
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TICIA 46 SL
CIF B66798794
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/06/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TICIA 46 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TICIA 46 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armenter Vidal Francisco Javier | Apoderado Solidario | 20/10/2017 | 02/07/2021 |
Armenter Vidal Francisco Javier | Consejero | 30/07/2020 | 02/07/2021 |
Armenter Vidal Francisco Javier | Liquidador | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
Armenter Vidal Francisco Javier | Consejero | 29/06/2016 | 02/07/2021 |
Armenter Vidal Francisco Javier | Secretario | 30/07/2020 | 02/07/2021 |
Armenter Vidal Francisco Javier | Secretario | 06/07/2017 | 02/07/2021 |
Jean Louis Romy Belilos | Director General | 06/07/2017 | 02/07/2021 |
Jean Louis Romy Belilos | Apoderado Solidario | 20/10/2017 | 02/07/2021 |
Jean Louis Romy Belilos | Consejero | 30/07/2020 | 02/07/2021 |
Jean Louis Romy Belilos | Consejero | 06/07/2017 | 02/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TICIA 46 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 122, S 8, H B 487636, I/A 8 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 122, S 8, H B 487636, I/A 8 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 122, S 8, H B 487636, I/A 8 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 122, S 8, H B 487636, I/A 7 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 121, S 8, H B 487636, I/A 6 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 121, S 8, H B 487636, I/A 5 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 121, S 8, H B 487636, I/A 4 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 120, S 8, H B 487636, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 120, S 8, H B 487636, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Director Operaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45434 , F 120, S 8, H B 487636, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-08